1대 회장 | 김윤근 장로 (1994.07.19. - 2000.01.11.) |
---|---|
2대 회장 | 이명복 장로 (2001.01.09. - 2006.02.14.) |
3대 회장 | 박환인 장로 (2007.01.09. - 2011.02.08.) |
4대 회장 | 김승택 장로 (2012.02.14. - 2016.02.16.) |
5대 회장 | 김기홍 장로 (2017.02.14. - 2022.02.08.) |
6대 회장 | 강인수 장로 (2022.02.08. - 2023.03.14.) |
7대 회장 | 황우현 안수집사 (2023.03.14.- ) |